Ouverture du pensionnat, à Saint-Pierre, dirigé par les religieuses de Saint-Joseph de Cluny.
05/08/1859
Naufrage du brick ‘Palace’ sur la côte Ouest de Langlade. Le commandant envoie au Ministre la somme de 1636 frs 60, montant de la souscription ouverte à Saint-Pierre au profit des blessés de la guerre d’Italie.
18/06/1859
Naufrage de la goélette ‘Undine’ sur la côte Est de Miquelon.
06/06/1859
Le navire anglais ‘Earl of Mulgrave’ fait naufrage sur la côte Ouest de Langlade.
04/06/1859
Le brick ‘Joseph Adrien’ fait côte sur l’Ile-aux-Chiens.
04/05/1859
M. le comte de la Roncière, nommé commandant des îles Saint-Pierre et Miquelon, reçoit le service des mains de son prédécesseur, M. Gervais.
02/05/1859
Le commandant de la colonie reçoit du Ministre avec sept brevets pareil nombre de médailles de Saint-Hélène pour les sieurs Plantard, Folquet, Legoas, Gaspard, Disnard, Vigneau et Briand anciens militaires et marins retirés à Saint-Pierre et Miquelon.
23/03/1859
Le Ministre autorise M. le Commandant Gervais à rentrer en France pour être admis à faire valoir ses droits à la retraite. Avis lui est en même temps donné de la nomination de son successeur, M. Emile de la Roncière, ancien chef du service à Chandernagor.
16/03/1859
M. le comte de la Roncière est nommé commandant des Iles Saint-Pierre et Miquelon.
10/12/1858
Naufrage de la goélette ‘Henriette’ sur la côte ouest de Langlade.